Hanes ariannol DARTMOOR PONY HERITAGE TRUST

Rhif yr elusen: 1109196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80.74k £77.79k £79.35k £61.50k £23.24k
Cyfanswm gwariant £87.54k £85.84k £115.37k £117.14k £132.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £23.75k £16.26k £16.35k £15.56k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £250 £10.25k £10.00k £11.55k £14.36k