SAFETY NET - PEOPLE FIRST (SNPF)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support people with learning disabilities to be self-advocates. Organise meetings, campaigns, 1 to 1 work, training, information, advocacy
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hammersmith And Fulham
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- SNPF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAISAL YUSUF | Ymddiriedolwr | 02 December 2016 |
|
|
||||
JOHN WOOD | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.68k | £48.13k | £49.48k | £53.76k | £47.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.85k | £47.16k | £44.12k | £44.03k | £19.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £45.00k | £4.47k | £45.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 JANUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
TO RELIVE AND SUPPORT PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES LIVING OR WORKING IN HAMMERSMITH AND FULHAM THROUGH SERVICES WHICH WILL ENABLE PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES TO OBTAIN THEIR FULL RIGHTS AND PRIVILEGES AS CITIZENS. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC ABOUT THE EDUCATIONAL, PHYSICAL, EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL NEEDS OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES, TO ADVANCE AND PROMOTE EDUCATION OF ALL PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES THROUGH TRAINING, WORKSHOPS, GROUP WORK.
Maes buddion
HAMMERSMITH AND FULHAM DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dawes Road Hub
20 Dawes Road
LONDON
SW6 7EN
- Ffôn:
- 02087485168
- E-bost:
- safetynetpeoplefirst14@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window