THE DERWENT AND WYE VALLEY RAILWAY TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charitiy objectives are to acquire, restore, preserve and operate a representative collection of heritage railway buildings, structures, rolling stock and artefacts fo use by, exhibition to and for the education of the public in the infrastructure, management and operation of railways between Ambergate and Buxton in the County of Derbyshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 19 Mai 2005: Cofrestrwyd
- DWVRT (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lathrope | Cadeirydd | 02 August 2014 |
|
|
||||
Mark Edward Sealey | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Nigel Richard Carabine | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
RUSSELL MORGAN | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
SUSAN SANDRA MORGAN | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
BENJAMIN RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71k | £1.81k | £610 | £4.67k | £8.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.89k | £814 | £319 | £2.61k | £1.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 12TH NOVEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 16 MAY 2006 AND 1 JULY 2008 as amended on 24 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO OBTAIN, RESTORE, PRESERVE, AND OPERATE A REPRESENTATIVE COLLECTION OF HERITAGE RAILWAY BUILDINGS, STRUCTURES, ROLLING STOCK AND ARTEFACTS FOR USE BY, EXHIBITION TO AND FOR THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE INFRASTRUCTURE, MANAGEMENT AND THE OPERATION OF RAILWAYS BETWEEN AMBERGATE AND BUXTON IN THE COUNTY OF DERBYSHIRE.
Maes buddion
AMBERGATE AND BUXTON IN THE COUNTY OF DERBYSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rowsley South Station
Harrison Way
Darley Dale
MATLOCK
Derbyshire
DE4 2LF
- Ffôn:
- 01629 580381
- E-bost:
- dwvrtrust@gmail.com
- Gwefan:
-
WWW.DWVRT.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window