AL FITRA SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
-Teach young people the basic Islamic moral values of tolerance, peace, kindness to others, and responsibility towards the environment. -Develop childrens confidence, mental and physical abilities, social manners and communications skills to help them become law abiding British Muslim citizens. -Help children deal with difficult issues of growing up, racism, prejudice and social isolation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 14 August 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wiltshire
Llywodraethu
- 15 Awst 2005: Cofrestrwyd
- AFS (Enw gwaith)
- AL-FITRA SWINDON SUPPLEMENTARY SCHOOL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahila Riaz | Ymddiriedolwr | 31 December 2016 |
|
|
||||
MR Jamal Khan | Ymddiriedolwr | 31 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/08/2018 | 14/08/2019 | 14/08/2020 | 14/08/2021 | 14/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.72k | £7.90k | £5.03k | £410 | £8.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.75k | £9.29k | £5.62k | £0 | £4.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 344 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 344 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2020 | 23 Mawrth 2022 | 282 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2019 | 01 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 APRIL 2005 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 25 MAY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PAKISTANI, BANGLADESHI AND OTHER NON-ENGLISH SPEAKING CHILDREN BY PROVIDING A SUPPLEMENTARY SCHOOL, AND ADVICE AND SUPPORT TO PARENTS CONCERNING THEIR CHILD'S EDUCATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
130 BROAD STREET
SWINDON
SN1 2DR
- Ffôn:
- 07896623407
- E-bost:
- w.ahmad36@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window