Hanes ariannol THE PALLIATIVE CARE CONGRESS
Rhif yr elusen: 1109748
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 30/11/2014 | 30/11/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.27k | £290.60k | £56.65k | £221.47k | £39.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.59k | £247.42k | £89.49k | £182.45k | £92.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.