ymddiriedolwyr CHISWICK HOUSE AND GARDENS TRUST
Rhif yr elusen: 1109239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sian Alexandra Alexander | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Kathryn Foster | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Lycia Lobo | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Councillor Amy Croft | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Sebastian Edwards | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Paula Ghosh | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Vicky Taylor | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Mark Stuart-Smith | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
John Richard Todd | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.