Hanes ariannol JAMYANG BUDDHIST CENTRE LEEDS
Rhif yr elusen: 1109242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £198.50k | £130.51k | £134.87k | £148.51k | £165.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.19k | £104.98k | £123.29k | £135.58k | £139.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £31.58k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.