Hanes ariannol THE WELLINGTON TRUST
Rhif yr elusen: 1109066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358.18k | £392.83k | £557.76k | £139.86k | £68.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £439.39k | £505.18k | £373.90k | £256.31k | £189.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £234.16k | £13.58k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £496.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £56.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £45 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £4.85k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £20.01k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £367.09k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £6.80k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.40k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £72 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.