ymddiriedolwyr THE WELLINGTON TRUST
Rhif yr elusen: 1109066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheena Rosemary Thomson | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Louisa Jane Burton | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|||||
Richard Thomas Congreve Murray | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||
Rodney Keith Pudduck OBE RCNC | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||
Michael William Bateman | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||
Nicholas Drew Dowden | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Munsur ALI | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
JENNIFER MARY MOSELEY | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.