Hanes ariannol IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL

Rhif yr elusen: 1109326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £748.49k £750.08k £943.55k £858.03k £1.22m
Cyfanswm gwariant £478.29k £450.64k £607.33k £688.22k £786.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £74.74k £54.23k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £695.80k £923.22k £846.68k £1.22m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £673.56k £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £190 £50 £90 £90 £4.57k
Incwm - Arall £74.74k £54.23k £20.24k £11.25k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £0 £450.64k £0 £474.07k £786.83k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £505.22k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £474.07k £786.83k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £478.29k £0 £102.11k £214.15k £0