Hanes ariannol THE CHARTWELL CANCER TRUST

Rhif yr elusen: 1109784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £959.32k £886.61k £582.54k £731.25k £647.00k
Cyfanswm gwariant £1.01m £953.61k £725.24k £673.65k £676.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £142.50k £15.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £372.64k £399.40k £206.96k £167.84k £125.29k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £586.33k £344.52k £360.03k £562.80k £521.24k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £349 £188 £15.55k £607 £469
Incwm - Cymynroddion £20.41k £43.35k £0 £0 £19.99k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £329.45k £508.21k £260.94k £129.81k £152.02k
Gwariant - Ar godi arian £682.13k £441.82k £458.36k £543.84k £524.27k
Gwariant - Llywodraethu £2.17k £3.58k £5.95k £3.96k £2.64k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £3.58k £5.95k £0 £0