Hanes ariannol SUNNYBANK PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1109522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/07/2020 30/07/2021 30/07/2022 30/07/2023 30/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.48k £86.22k £88.55k £78.25k £79.31k
Cyfanswm gwariant £78.65k £79.35k £84.22k £77.64k £81.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £65.37k £75.19k £60.03k £67.88k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A