Hanes ariannol TRAM SHED THEATRE COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 1109987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.28k £99.81k £87.24k £102.07k £138.63k
Cyfanswm gwariant £63.72k £76.08k £94.21k £109.38k £137.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £48.35k