Ymddiriedolwyr MARINELIFE
Rhif yr elusen: 1110884

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Archibald Robertson | Cadeirydd | 01 October 2020 |
|
|
||||
Grahame Madge | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Helen Agosti | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|||||
Olivia Anne McLaughlin | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Rebecca Lofts | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Emma Clare Stenhouse | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
RICHARD IAN MORRIS | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|
||||
DUNCAN FYFE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.