Friends of Gwent Music

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities are centred upon fundraising to support Gwent Music Support Service, Gwent Music groups and advance the musical education of students participating in these groups. This includes providing staffing for courses, musical equipment/scores and supporting student travel/accommodation especially at specific events & tours.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Blaenau Gwent
- Dinas Casnewydd
- Sir Fynyw
- Torfaen
Llywodraethu
- 20 Mai 2005: Cofrestrwyd
- FOGGYWS (Enw gwaith)
- FRIENDS OF GREATER GWENT YOUTH MUSIC (Enw blaenorol)
- FRIENDS OF THE GREATER GWENT YOUTH WIND SYMPHONIA (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Sharon Robinson | Cadeirydd | 10 June 2017 |
|
|
||||
Katie Mogford | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Rebecca Wakefield | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Paula Jane Siddall | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Sian Baynton | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Lloyd William Pearce | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Andrew John Martin | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Simon Glyn Linton | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.53k | £4.04k | £7.02k | £5.23k | £2.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31k | £20 | £20 | £375 | £22.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 09 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 08 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 DECEMBER 2004 AS AMENDED 3 NOVEMBER 2007 as amended on 03 Aug 2021 as amended on 03 Feb 2024 as amended on 11 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE MUSICAL EDUCATION OF THE STUDENTS PARTICIPATING IN MUSIC GROUPS ORGANISED BY THE GWENT MUSIC SUPPORT SERVICE (GMSS).
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NEWPORT (CITY OF NEWPORT), TORFAEN, MONMOUTHSHIRE, BLAENAU GWENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 The Nurseries
Langstone
Newport
NP18 2NT
- Ffôn:
- 07708 113293
- E-bost:
- friendsofgwentmusic@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window