ymddiriedolwyr HIDEAWAY YOUTH PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1110880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAHRA ALIJAH | Cadeirydd | 22 November 2012 |
|
|||||
Dr Eula Miller | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Kevin Daye | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Dr John Ivan Benett | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
John Cotterill | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Michelle Williams | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
NIALL ANTHONY COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.