Hanes ariannol NOTTINGHAM PLAYHOUSE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1109342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.43m | £5.00m | £4.14m | £5.13m | £6.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.95m | £5.08m | £3.27m | £4.57m | £6.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £117.70k | £1.62m | £3.14m | £2.04m | £1.52m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.01k | £108.33k | £119.86k | £76.61k | £151.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £686.02k | £620.57k | £108.71k | £584.05k | £826.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.70m | £4.27m | £3.91m | £4.46m | £5.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1 | £0 | £0 | £1.34k | £6.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £20.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.56m | £4.78m | £3.08m | £4.29m | £6.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.79k | £1.67k | £673 | £1.30k | £4.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.24k | £21.37k | £20.85k | £11.61k | £16.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £384.90k | £304.32k | £188.07k | £280.34k | £631.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.