Hanes ariannol SALFORD REFUGEES LINK
Rhif yr elusen: 1112174
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/04/2019 | 15/04/2020 | 15/04/2021 | 15/04/2022 | 15/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.89k | £159.54k | £149.69k | £211.29k | £172.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.74k | £153.74k | £143.23k | £203.32k | £155.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.09k | £38.49k | £8.00k | £65.00k | £16.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.