SIR EDMUND HILLARY PARENT TEACHER ASSOCIATION (SEHPTA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
fundraising for equipment not provided by local authority
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 17 Mai 2005: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 06 Awst 2011: Re-registered
- SEHPTA (Enw gwaith)
- SIR EDMUND HILLARY PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVERLEY SMITH | Cadeirydd | 07 August 2011 |
|
|
||||
Rebecca Playfoot | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Samuel Michael Smith | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
Michaela Taylor | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
LISA JANE WILSON | Ymddiriedolwr | 19 April 2012 |
|
|
||||
SHARON FRANCES TINKER | Ymddiriedolwr | 19 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.17k | £9.44k | £1 | £2.21k | £3.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.54k | £5.26k | £567 | £5.54k | £4.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Mawrth 2025 | 254 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Chwefror 2023 | 228 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Mawrth 2022 | 260 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Mawrth 2022 | 625 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 APRIL 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL. IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT THE PTA MAY:- A) DEVELOP MORE EXTENDED RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL. B) ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING IT. C) PROMOTE AND ASSIST IN THE PROVISION OF SUCH FACILITIES OR ITEMS FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT PROVIDED FROM STATUTORY FUNDS) AS THE COMMITTEE IN CONSULTATION WITH THE GOVERNING BODY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
67 Sunny Bank
WORKSOP
S81 0BJ
- Ffôn:
- 01909478360
- E-bost:
- FOSEH@HOTMAIL.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window