Hanes ariannol THE CLARKE FOLEY CENTRE

Rhif yr elusen: 1109588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £211.52k £179.21k £164.92k £276.77k £316.02k
Cyfanswm gwariant £222.90k £217.09k £217.31k £325.02k £367.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.11k £103.51k £24.35k N/A £200