Hanes ariannol Safer Communities Limited

Rhif yr elusen: 1112657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.18m £2.35m £2.28m £1.09m £754.44k
Cyfanswm gwariant £2.33m £2.07m £1.99m £1.06m £973.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.04m £1.67m £1.82m £911.50k £679.62k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £252.40k £355.73k £312.21k £176.61k £8.50k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.99m £2.12m £2.03m £1.09m £25.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £178.01k £204.28k £236.33k £2.52k £2.69k
Incwm - Weithgareddau elusennol £10.55k £27.58k £11.97k £0 £718.84k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £69 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £646 £126 £0 £3.19k £7.32k
Incwm - Arall £675 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.33m £2.07m £1.99m £1.06m £973.26k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £331.74k £352.41k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0