THE REGIONAL REFUGEE FORUM NORTH EAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We empower Refugee and Asylum Seeker community activists and mobilisers to turn their ideas to support their communities into practical action. And we unite the region's Refugee led Community Organisations (RCOs) in collective action to produce their Collective Voice so it can influence the development of evidence based policy and practice around Asylum, Integration and Equality.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,450 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Darlington
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
- Sunderland
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- RRF NE (Enw gwaith)
- THE FORUM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramatoulie BJ Saidykhan | Cadeirydd | 06 April 2022 |
|
|
||||
Riada Kullani | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Samsoudini Moussa | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Mohammed Ali Abdullah | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Asadollah Ibrahimi | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Nida Muzaffar | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|||||
Nishanthini Mayurathan | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Alice Mupaya Masuku | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.93k | £169.57k | £114.43k | £57.83k | £74.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.74k | £143.50k | £130.51k | £99.70k | £96.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.18k | £7.08k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.05k | N/A | £6.45k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 MARCH 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS AMONGST ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES IN THE NORTH EAST OF ENGLAND AND TO THAT END TO PROVIDE A MECHANISM FOR HEARING THE VOICE OF ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES BY BRINGING TOGETHER IN COUNCIL REPRESENTATIVES OF REFUGEE COMMUNITIES WORKING IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
NORTH EAST OF ENGLAND (TYNE & WEAR, TEES VALLEY, NORTHUMBERLAND AND COUNTY DURHAM).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Broadcasting House
2nd Floor
Vanguard Suite
Gilkes Street
Middlesbrough
- Ffôn:
- 07407804539
- E-bost:
- info@refugeevoices.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window