GRIMSBY (NORTH EAST LINCS) LIONS CLUB CHARITABLE TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1109807
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Working throughout North East Lincolnshire Grimsby (North East Lincs) Lions Club donate to local worthy causes. Donation made to the local YMCA for the residents to have christmas presents.Monthly Prize Bingo sessions for people in a local village.International donations to waterwells,sight aid & emergencies. Gave assistance to local needy families. Sent a child on music bursary.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2010

Cyfanswm incwm: £7,882
Cyfanswm gwariant: £6,168

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
  • Awstralia
  • Haiti
  • India
  • Malawi

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
  • 29 Ionawr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2010
Cyfanswm Incwm Gros £4.17k £4.62k £7.55k £7.19k £7.88k
Cyfanswm gwariant £3.24k £4.80k £3.93k £7.27k £6.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2017 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2017 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2014 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2014 Heb ei gyflwyno