Hanes ariannol FRIENDS OF WALGRAVE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1109808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 02/09/2020 02/09/2021 02/09/2022 02/09/2023 02/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.59k £2.63k £1.02k £5.65k £6.21k
Cyfanswm gwariant £370 £8.57k £352 £7.44k £6.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A