PENNY BEALE MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 1110528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To preserve and protect the physical and mental health of persons who are or have been victims of domestic violence and to advance the education of the public, including local authorities and voluntary bodies, by the provision of information, advice and training programmes into the causes, remedies and prevention of domestic violence.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024

Cyfanswm incwm: £351
Cyfanswm gwariant: £5,532

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Gorffennaf 2005: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PENNY BEALE Cadeirydd
Dim ar gofnod
EMMA MARY ALEXENDRA COCHRANE Ymddiriedolwr 25 January 2013
Dim ar gofnod
JACQUELINE BERTHE DEUNETTE Ymddiriedolwr 25 January 2013
Dim ar gofnod
Christine Jane Warrington Ymddiriedolwr 04 May 2011
THE STABLES TRUST LIMITED
Derbyniwyd: 21 diwrnod yn hwyr
MAUREEN ANN COOPER BA JP Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £554 £144 £171 £9.02k £351
Cyfanswm gwariant £354 £1.02k £384 £569 £5.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2024 15 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2022 03 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2021 14 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2020 07 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
44 CROFT ROAD
HASTINGS
TN34 3HE
Ffôn:
01424436269