ASSOCIATION OF SENIOR MUSLIM CITIZENS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Continue and consolidate efforts towards relief of poverty, improving quality of life of the elderly residents by (1) Home/social and hospital visits together with liaison with their families while in hospital. (2) Organising seminars/talks, presentation, social get together and minimise isolation with emphasis on health and safety. (3) Ensuring improvement in health awareness, safety, reducing is
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Harrow
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A SALEEM AKHTAR | Ymddiriedolwr | 28 January 2018 |
|
|
||||
Abdullah Qureshi | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
Syed Shahid Alo | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
Syed Sarwar Hasan | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
SAIFULLAH KHALID | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
ASAD OMAR CLLR | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
AZMAT ALI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
UMMATUL RASOOL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABDUL HAMID SHEIKH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.57k | £2.86k | £2.72k | £126 | £7 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13k | £2.46k | £1.93k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 480 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 480 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2022 | 320 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2022 | 685 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 MARCH 2003 AS AMENDED 22 OCTOBER 2005 AND 3 MAY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION SHALL ENDEAVOUR FOR THE RELIEF OF POVERTY AND TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY MEMBERS OF THE MUSLIM COMMUNITY LIVING IN AND AROUND THE LONDON BOROUGH OF HARROW, BY PROVIDING THEM WITH ADVICE, INFORMATION, ADVOCACY AND REPRESENTATION SERVICES ON MATTERS SUCH AS WELFARE, HOUSING, MONEY MATTERS, RACIAL EQUALITY, HEALTH, EDUCATION, HOME SUPPORT, INTERPRETING SERVICES AND OTHER ACTIVITIES THAT IMPACT ON THEIR LIVES IN ORDER TO IMPROVE THEIR CONDITION OF LIFE
Maes buddion
HARROW, LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Hawthorn Drive
HARROW
Middlesex
HA2 7NX
- Ffôn:
- 07942820847
- E-bost:
- Asadomar2020@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window