THE GRAND AT CLITHEROE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary activity of The Grand is to support young people and the broader local community in terms of personal development in the media, music, arts, and performance fields. In addition The Grand is raising awareness and support for its own Solomon Project which aims to provide relief to suffering and poverty and also improve education of children in Africa.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 31 Awst 2005: Cofrestrwyd
- TGAC (Enw gwaith)
- THE GRAND AT CLITHEROE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN EDWARD LANCASTER MBE DR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEVEN JOHN LANCASTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANNA CATHERINE LANCASTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSEMARY LANCASTER MBE MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £922.07k | £778.59k | £352.85k | £479.99k | £381.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £970.63k | £928.61k | £451.79k | £615.30k | £671.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.70k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £478.44k | £500.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £431.59k | £267.33k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £542 | £395 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £11.49k | £10.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £389.21k | £386.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £581.42k | £541.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.56k | £30.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 02 Mai 2024 | 307 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 02 Mai 2024 | 307 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Awst 2022 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 02 Awst 2022 | 33 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 04 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 04 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/12/2002 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 25/03/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/04/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/08/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/12/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH, SUPPORT AND OPERATE A COMMUNITY, MULTIMEDIA, MUSIC AND ARTS VENUE AND SKATE PARK IN THE TOWN OF CLITHEROE, LANCASHIRE AND TO PROMOTE ITS USE FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL COMMUNITY. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE INHABITANTS OF CLITHEROE AND SURROUNDING AREAS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL ECONOMIC CIRCUMSTANCES, OR THE PUBLIC AT LARGE, THROUGH OUTREACH ACTIVITY AND MINISTRY, UPHOLDING CHRISTIAN ETHOS AND VALUES.
Maes buddion
CLITHEROE, LANCASHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 YORK STREET
CLITHEROE
LANCASHIRE
BB7 2DL
- Ffôn:
- 01200421599
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
thegrandvenue.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window