Hanes ariannol GIGGLESWICK SCHOOL
Rhif yr elusen: 1109826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.46m | £8.50m | £8.59m | £9.64m | £10.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.98m | £9.26m | £8.60m | £9.39m | £10.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £455.96k | £155.85k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £195.68k | £280.00k | £32.89k | £215.99k | £346.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £771.34k | £237.83k | £231.54k | £322.52k | £349.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.49m | £7.49m | £7.91m | £9.10m | £9.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119 | £24.49k | £51 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £875 | £461.31k | £415.09k | £833 | £2.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £145.00k | £150.00k | £2.02k | £0 | £103.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.43m | £9.04m | £8.40m | £9.03m | £9.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.20k | £226.61k | £196.71k | £361.13k | £367.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.65k | £19.26k | £22.29k | £21.58k | £26.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £2.94k | £5.21k | £5.17k | £293 | |
|
Gwariant - Arall | £414.41k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.