Y CARE INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Y Care International creates opportunities for vulnerable young people to help themselves out of poverty by finding jobs or setting up businesses. We are the international relief & development agency of the YMCA movement in the UK and Ireland. We work with a unique network of YMCAs and other partners across 15 of the world?s poorest countries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Bangladesh
- Byrma
- Colombia
- De Affrica
- Guatemala
- Gweriniaeth De Swdan
- Haiti
- Liberia
- Madagasgar
- Nicaragwa
- Pakistan
- Senegal
- Sierra Leone
- Somalia
- Sri Lanka
- Tiriogaethau Palesteina
- Togo
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- Y CARE (Enw gwaith)
- YCI (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Robert MacFarlane | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Denise Maria Hatton | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Brian Murtagh | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £167.88k | £1.09m | £823.11k | £466.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £330.44k | £745.88k | £982.24k | £731.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £197.96k | £47.07k | £28.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £790.95k | N/A | £1.06m | £806.39k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £217.28k | N/A | £28.82k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.46k | N/A | £1.03k | £16.72k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £34.42k | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £197.49k | N/A | £725.61k | £550.90k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £956.44k | N/A | £587.81k | £812.86k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £499.36k | N/A | £158.07k | £169.38k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.03k | N/A | £11.16k | £360.89k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £154.35k | £451.97k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £90.85k | N/A | £0 | £7.56k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 18 MAY 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 09 MAY 2005 AND 21 MARCH 2007. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 SEP 2021 as amended on 24 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
TO: 1. RELIEVE, OR ASSIST IN THE RELIEF OF, PERSONS OF ALL AGES (PARTICULARLY YOUNG PERSONS), WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP, OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL, OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES, PARTICULARLY BY SUPPORTING INTERNATIONAL RELIEF WORK AND DEVELOPMENT PROGRAMMES; 2. PROVIDE, OR ASSIST IN THE PROVISION OF, EDUCATION FOR PERSONS OF ALL AGES (PARTICULARLY YOUNG PERSONS), WITH THE OBJECT OF DEVELOPING THEIR PHYSICAL, MENTAL, OR SPIRITUAL CAPACITIES, INCLUDING DEVELOPING A BETTER UNDERSTANDING OF RELIEF WORK AND DEVELOPMENT.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YMCA England
Welken House
10-11 Charterhouse Square
LONDON
EC1M 6EH
- Ffôn:
- 02075493150
- E-bost:
- info@ycareinternational.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window