SPECIAL KIDS IN THE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides information, support and contact between families of children and young people with special needs in the UK
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2005: Cofrestrwyd
- SPECIAL KIDS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashleigh Brastock | Cadeirydd |
|
|
|||||
Laurence Hearne | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|
||||
Tandy Hearne | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|
||||
Courtney Cookson | Ymddiriedolwr | 16 August 2014 |
|
|
||||
SANDY BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.71k | £4.55k | £974 | £1.70k | £501 | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.86k | £4.47k | £4.33k | £4.98k | £5.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 20 Chwefror 2025 | 296 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 22 Mehefin 2023 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 09 Tachwedd 2022 | 193 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 09 Tachwedd 2022 | 558 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 09 Tachwedd 2022 | 558 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/06/2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25/06/2007 AS AMENDED ON 11/08/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITHIN THE UNITED KINGDOM WHO ARE DISABLED OR HAVE SPECIAL NEEDS, THEIR PARENTS OR CARERS (THE BENEFICIARIES) BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE, SUPPORT, RECREATIONAL FACILITIES AND WHERE DEEMED APPROPRIATE BY THE TRUSTEES BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE IN OBTAINING SPECIALISED EQUIPMENT TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF THE BENEFICIARIES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
198 Parsonage Lane
ENFIELD
EN1 3UQ
- Ffôn:
- 02083644045
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window