Hanes ariannol Age UK South Gloucestershire Ltd
Rhif yr elusen: 1109999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £733.92k | £722.47k | £610.17k | £552.24k | £508.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £757.43k | £738.79k | £556.51k | £593.99k | £646.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £180.10k | £202.10k | £204.64k | £184.41k | £211.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £112.78k | £94.96k | £125.94k | £157.76k | £98.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.09k | £112.85k | £181.06k | £28.17k | £5.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £684.42k | £608.49k | £428.28k | £522.68k | £502.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.41k | £1.13k | £835 | £1.39k | £457 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £9.49k | £70.04k | £7.05k | £2.27k | £455 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £757.43k | £738.79k | £556.51k | £593.99k | £646.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.20k | £1.20k | £1.35k | £1.89k | £3.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.