SATWARA.COM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Satwara.com has been advancing the Hindu relegion amongst the Satwara Community by organising events to celebrate Hindu festivals such as Navratri and Diwali and other activities such as Bhajans (devotional songs) at the Shree Snatan Seva Samaj - Hindu temple in Luton. The charity provides regular feedback through the newsletter "Satwara Voice" and by holding of an Annual General Meeting.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Medi 2006: Cofrestrwyd
- SATWARA (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIKSHA SONGARA | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
KISHORE KATECHIA | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
MENAL KATECHIA | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
SANJAY KANZARIA | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
JITENDRAKUMAR KATECHIA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.73k | £47 | £9.59k | £11.61k | £9.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.46k | £50 | £13.17k | £9.82k | £9.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2022 | 360 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 JANUARY 2002 AS AMENDED 9 APRIL 2006
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE HINDU RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH ATTACHED IN PARTICULAR AMONGST THE HINDU COMMUNITY KNOWN AS THE SATWARA COMMUNITY. (2) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AND THE RELIEF OF THE CHARITABLE NEEDS OF THE ELDERLY AMONGST THE COMMUNITY, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF AID AND ADVICE. (3) TO ADVANCE EDUCATION IN ALL ASPECTS OF THE HINDU CULTURE. (4) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF ONE OR MORE COMMUNITY CENTRES (HEREINAFTER CALLED THE "CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO OPERATION WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS. (5) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Knevett Close
COLCHESTER
CO4 5HQ
- Ffôn:
- 01206422332
- E-bost:
- satwara.community@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window