Hanes ariannol HOME-START KING'S LYNN & WEST NORFOLK
Rhif yr elusen: 1110054
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.05k | £174.49k | £169.68k | £192.13k | £183.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.17k | £190.51k | £160.08k | £168.02k | £180.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £50.08k | £110.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.