ymddiriedolwyr DANGERPOINT LIMITED
Rhif yr elusen: 1110156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Foulkes | Cadeirydd | 05 March 2019 |
|
|
||||
Amanda Blakeman | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
JOHN STEPHEN THOMAS | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||
Rhys Griffith | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Helen MacArthur | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Gwenter | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
WAYNE HARRIS | Ymddiriedolwr | 04 June 2014 |
|
|
||||
PAUL HINCHLIFFE | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||
Lloyd FitzHugh OBE DL JP | Ymddiriedolwr | 15 February 2013 |
|
|||||
Cerys Percival | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.