Hanes ariannol ST ANDREWS PLAY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1110172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (53 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £89.73k £118.36k £114.21k £103.14k £118.36k
Cyfanswm gwariant £100.67k £93.08k £107.13k £114.95k £126.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £88.30k N/A N/A N/A £88.69k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £29.67k £90.10k £88.69k £16.40k