Hanes ariannol THE PETER JONES FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1110288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.27m £858.07k £488.44k £494.03k £333.93k
Cyfanswm gwariant £1.25m £839.52k £566.32k £580.47k £592.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £564.62k £536.55k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £457.44k £64.26k N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £218.70k £176.22k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Arall £32.89k £81.04k N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.01m £806.09k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £240.00k £33.43k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A N/A