ymddiriedolwyr HOLSWORTHY AMATEUR THEATRICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1110237
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN HILARY COLUILL PAINTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Simon Anthony Brooking | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Kayzena Veronica Napier | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
Sally Edwina Whitehead | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Leach | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
Amy Clarke | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
Charles Jeffrey-Hudson | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
Peter William Whitehead | Ymddiriedolwr | 22 September 2014 |
|
|
||||
ANNETTE JACQUELINE DENNIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EVELYN EARLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP RICE BARFETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.