Hanes ariannol THE INTERNATIONAL LEAGUE OF DERMATOLOGICAL SOCIETIES
Rhif yr elusen: 1111469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £501.73k | £7.90m | £997.87k | £459.57k | £621.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £829.85k | £902.12k | £1.04m | £1.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £382.03k | £7.21m | £333.02k | N/A | £418.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £579.03k | £5.43k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £3.78k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119.70k | £113.63k | £62.79k | N/A | £206.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £596.63k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £889.44k | £669.62k | £693.40k | N/A | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £146.95k | £160.23k | £208.72k | N/A | £387.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.43k | £118.01k | £8.19k | N/A | £9.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £238.78k | £201.52k | £262.22k | N/A | £136.61k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.33k | £30.78k | £37.65k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.