ymddiriedolwyr BRANDWOOD CENTRE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1110808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD GREEN | Cadeirydd | 02 September 2011 |
|
|
||||
Dr BARRY HENLEY | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|||||
Vicky Alam | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Valerie Brookes | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Jannette Clay | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Lisa Humpheries | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Margaret Clay | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
SUE PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.