Hanes ariannol THORNHILL NURSERY

Rhif yr elusen: 1110278
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £26.17k £36.75k £24.52k £26.55k £39.76k
Cyfanswm gwariant £21.57k £25.77k £23.62k £27.29k £34.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A