FOREVER ANGELS UK LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting a Baby Home in Tanzania that provides interim care to orphaned, abandoned and HIV positive infants, providing them with love, security, medical care, nourishment and quality attention in a family environment, until a permanent family can be found for them. In addition, working closely with their families empowering them to care for their children in their home.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Tanzania
Llywodraethu
- 29 Medi 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1111220 KIDS AID TANZANIA
- 31 Hydref 2005: Cofrestrwyd
- FOREVER ANGELS (Enw gwaith)
- FOREVER PROJECTS (Enw gwaith)
- FOREVER ANGELS UK (Enw blaenorol)
- FOREVER PROJECTS TANZANIA LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIANE MITCHELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kate Elizabeth Daykin | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Shauneen Kelly | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Kirstin Rebecca Datta | Ymddiriedolwr | 07 March 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Madden | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH GERALDINE ANN CASSIDY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Peter David Mitchell | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VALERIE LITHGOW | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £333.60k | £244.13k | £247.45k | £314.31k | £247.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £285.32k | £268.36k | £263.49k | £297.63k | £239.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 12 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 12 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 13 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 13 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 MAY 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 OCT 2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 31 MAY 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 30 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AMONGST ORPHANED, ABANDONED AND UNWANTED CHILDREN IN TANZANIA, IN PARTICULAR BY THE PROVISION, MAINTENANCE AND SUPPORT OF A HOME.
Maes buddion
TANZANIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
107 Weston Lane
Basford
CREWE
CW2 5NJ
- Ffôn:
- 01270560452
- E-bost:
- directors@foreverangels.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window