BROUGHTON MILLS READING ROOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes, Education/Training, Sport/recreation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
Llywodraethu
- 30 Awst 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER CHARLES MUNDAY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHEN JOHN ACOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD WILLIAM JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE ELIZABETH EASTHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.54k | £10.91k | £771 | £1.28k | £1.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13k | £705 | £3.31k | £1.63k | £994 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Awst 2024 | 277 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 22ND MARCH 1927
Gwrthrychau elusennol
A. AS A READING AND RECREATION ROOM FOR THE PROMOTION OF SOCIAL INTELLECTUAL AND MORAL IMPROVEMENT OF THE INHABITANTS OF THE PRESCRIBED AREA (FOR FURTHER DETAILS OF THE PRESCRIBED AREA PLEASE SEE CLAUSE 2A OF THE CONVEYANCE) B. FOR ANY OTHER CHARITABLE WORK OR PURPOSE WHICH THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING MAY THINK FIT AND PROPER FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PRESCRIBED AREA AND FOR THAT PURPOSE PORTIONS OF THE PREMISES SHALL BE USED AS READING ROOM SMOKING AND GAMES ROOM AND OTHER RECREATION AS SHALL BE APPROVED BY THE TRUSTEES (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2B OF THE CONVEYANCE)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HIGH LICKLE HOUSE
BROUGHTON-IN-FURNESS
LA20 6AS
- Ffôn:
- 01229716647
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window