Hanes ariannol CAPTAIN PAUL WATSON FOUNDATION UK

Rhif yr elusen: 1110501
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £389.09k £339.99k £773.01k £1.57m £586.71k
Cyfanswm gwariant £330.54k £324.91k £308.55k £839.51k £1.31m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £581.29k £1.22m £486.66k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £63.72k £351.23k £53.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 £0 £15.76k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £128.00k £0 £53.00k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £1.86k £47.05k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £10.24k £9.50k £3.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £308.45k £622.04k £1.31m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £100 £214.47k £273
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £7.71k £30.89k £79.73k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £432 £15.33k £152.72k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £3.00k £0