THE UK MDS FORUM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity holds meetings to educate health care professionals, or patients and their carers, about the nature of and latest developments in MDS. It offers grants for research into MDS or sponsors travel for trainees or others wishing to attend national or international meetings .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1005735 THE BRITISH SOCIETY FOR HAEMATOLOGY
- 07 Medi 2005: Cofrestrwyd
- 12 Ionawr 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- THE UKMDS FORUM (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.10k | £10.30k | £0 | £21.00k | £2.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.03k | £27.38k | £480 | £14.24k | £20.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 08 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 25 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 NOVEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, IN PARTICULAR IN THE TREATMENT OF THOSE SUFFERING FROM MYELODYSPLASTIC SYNDROME (MDS) AND RELATED DISORDERS, THROUGH THE PROMOTION AND CONDUCT OF RESEARCH AND THE PUBLICATION AND DISSEMINATION OF ALL USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. 2. THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM MDS AND RELATED DISORDERS, IN PARTICULAR BY: A) THE DEVELOPMENT AND PROVISION OF POLICY GUIDELINES FOR THEIR TREATMENT; AND B) PROMOTING AN UNDERSTANDING OF THE ISSUES RELATING TO MDS AND RELATED DISORDERS BY ENCOURAGING COMMUNICATION AND THE EXCHANGE OF INFORMATION BETWEEN RESEARCH GROUPS AND HEALTHCARE PROFESSIONALS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window