Ymddiriedolwyr BRAINTREE DISTRICT MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 1110447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Wisbey Cadeirydd 28 October 2020
Dim ar gofnod
Joseph DiVanna Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Thomas Power Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Dr Sarah Turner PhD Ymddiriedolwr 29 May 2024
Dim ar gofnod
Katie Louise Pavid Ymddiriedolwr 26 January 2022
Dim ar gofnod
Jean Harrison Ymddiriedolwr 24 February 2021
FRIENDS OF THE BRAINTREE DISTRICT MUSEUM AND HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Henry Thomas Price Ymddiriedolwr 24 February 2021
THE LINE ART WALK
Derbyniwyd: Ar amser
Demetra Cecilia Lindsay Ymddiriedolwr 31 January 2018
THE FRIENDS OF THE CHURCH OF ST NICHOLAS CASTLE HEDINGHAM
Derbyniwyd: Ar amser