BRITISH ASSOCIATION OF PLAY THERAPISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our main activities are to have a membership that is registered to ensure appropriate standards of Play Therapy training, continual professional development and supervision to protect the children, young people and adults and for the public benefit. We also have a website; accredit courses in Play Therapy;have a code of ethics;have an annual conference and provide publicity about our work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Awst 2006: Cofrestrwyd
- BAPT (Enw gwaith)
- THE BRITISH ASSOCIATION OF PLAY THERAPISTS LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanne McLaughlin | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Maggie Fearn | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Paul John Kilgallon | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Sonia Olaxi Murray | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Sandra Boyle | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Tracy Lanigan | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Esther Schencks | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Alexandra Kelly | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Ann Greenwood | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Jo Hill | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Andrew O'Mahony | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
SARAH HICKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.99k | £123.82k | £96.12k | £113.56k | £130.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.96k | £78.18k | £59.20k | £84.97k | £77.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 01 Mehefin 2021 | 306 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 01 Mehefin 2021 | 306 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 JUNE 2005 AS AMENDED 23 JUNE 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 NOV 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN SUFFERING EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES BY PROMOTING THE ART AND SCIENCE OF PLAY THERAPY AND PROMOTING HIGH STANDARDS IN THE PRACTICE OF PLAY THERAPY FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cottons Chartered Accountants
1 Billing Road
NORTHAMPTON
NN1 5AL
- Ffôn:
- 07955204068
- E-bost:
- info@bapt.uk.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window