Hanes ariannol HELP FOR CHILDREN IN UGANDA

Rhif yr elusen: 1111439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.86k £6.58k £6.80k £15.11k £4.19k
Cyfanswm gwariant £13.86k £7.20k £10.39k £8.99k £10.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A