ETTON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running and maintaining the village hall for the benefit of the people of Etton to provide a meeting place for a range of community, social and recreational activities appropriate for a small village.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Richardson | Cadeirydd | 11 October 2022 |
|
|
||||
Karl Elliott | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Ellie Jackson | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Nicola Whitehead | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
SARAH ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|||||
Michelle McCoy | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
JENNIFER BARNES | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
||||
MARGARET SLEIGHT | Ymddiriedolwr | 30 January 2006 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.53k | £17.63k | £2.01k | £3.96k | £5.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.08k | £2.57k | £4.40k | £10.12k | £3.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £17.43k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 11 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 19 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Medi 2021 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 14 JUNE 1971
Gwrthrychau elusennol
FOR A VILLAGE HALL AND READING ROOM FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE VILLAGE OF ETTON NEAR BEVERLEY IN THE EAST RIDING OF THE COUNTY OF YORK IN SUCH MANNER AS THE COMMITTEE OF MANAGEMENT FROM TIME TO TIME SHALL THINK FIT.
Maes buddion
ETTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Etton Village Hall
37 Main Street
Etton
Beverley
HU17 7PG
- Ffôn:
- 07903663617
- E-bost:
- villagehalletton@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window