CHALLENGE CANCER THROUGH ADVENTURE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of people living in the Peak District & surrounding areas who have been diagnosed with cancer or a terminal illness by the provision of grants to enable them to undertake adventure opportunities (including, but not limited to mountaineering canoeing and caving) in Great Britain and Abroad.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 19 Medi 2005: Cofrestrwyd
- CHALLENGE CANCER (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Robinson | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Kathryn May | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Corinna Lincoln | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Alison Milne | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
Michael Durrant | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Jack Turner | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
JAMES DRYDALE | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.65k | £219 | £5 | £527 | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.99k | £895 | £569 | £701 | £4.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 JUNE 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29 AUGUST 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PEOPLE LIVING IN THE PEAK DISTRICT AND SURROUNDING AREAS WHO HAVE BEEN DIAGNOSED WITH CANCER OR A TERMINAL ILLNESS BY THE PROVISION OF GRANTS TO ENABLE THEM TO UNDERTAKE ADVENTURE OPPORTUNITIES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, MOUNTAINEERING, CANOEING AND CAVING) IN GREAT BRITAIN AND ABROAD.
Maes buddion
PEAK DISTRICT AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
56 PINGLE ROAD
SHEFFIELD
S7 2LL
- Ffôn:
- 07852151941
- E-bost:
- info@challengecancer.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window