CHASDEI TOVIM ME'OROS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CTM AIMS TO RELIEVE POVERTY AND HARDSHIP, MAINLY IN THE UK AND ISRAEL. CTM OPERATES BY MAKING GRANTS TO OTHER ORGANIZATIONS WHO PROVIDE THESE SERVICES, CTM RAISES FUNDS BY DISTRIBUTING AN ANNUAL CALENDAR, AND WITH ONGOING PROJECTS, ASKING PEOPLE TO HELP THOSE LESS FORTUNATE THAN THEM. CTM DOES NOT ACCEPT UNSOLICITED APPLICATIONS, BUT WILL CHOOSE RECIPIENTS OF THEIR FUNDING AT THEIR OWN DISCRETION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
- Israel
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENACHEM SALAMON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YOEL BLEIER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.26k | £16.37k | £51.34k | £20.86k | £2.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.57k | £7.46k | £41.31k | £23.79k | £5.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Hydref 2021 | 256 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 6 JULY 2005.
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY SHALL BE THE RELIEF OF THE POOR FEEBLE AND INFIRM AMONGST PEOPLE OF THE JEWISH FAITH THROUGHOUT THE WORLD BUT PRIMARILY IN ISRAEL 3.2 THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT FOR OR TOWARDS SUCH OF THE OBJECTS OF THE CHARITY AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME AT THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE INCLUDING PAYMENTS BY WAY OF GIFT OR LOAN (WITH OR WITHOUT INTEREST) TO INDIVIDUALS PROVIDED SUCH INDIVIDUALS ARE WITHIN THE OBJECTS OF THE CHARITY.
Maes buddion
WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 DURLSTON ROAD
LONDON
E5 8RP
- Ffôn:
- 02088062406
- E-bost:
- ymbctm@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window